Выполните действия:1 117-63*15:21+428Выполните действия:1 117-63*15:21+428 251+195*18:130-78 32323+3760-14*304:203 4 49*104-2891+512:247 сделаите

Выполните действия:1) 117-63*15:21+428Выполните действия:1) 117-63*15:21+428 2)51+195*18:130-78 3)(2323+3760-14*304):203 4) (49*104-2891+512):247 сделаите плиз

  • 1) 117-63*15/21+428=117-(945/21)+428=117-45+428=500
    2) 51+195*18:130-78=51+(3510:130)-78=51+27-78=0
    3) 
    (2323+3760-14*304):203=(6083-4256):203=9
    4) (49*104-2891+512):247=(5096-3412):247=почему-то получается не ровное число...
    6,8....
  • 1)1)63*15=9445 2)945/21=45 3)117-45=72 4)428+72=500
    2)1)195*18=3510 2)3510/130=27 3)5127=78 4)78-78=0
    3)1)304*14=4256 2)2323+3760=6083 3)6083-4256=1827 4)1827/203=9
    4)1)104*49=5096 2)5096-2891=2205 3)2205+512=2717 4)2717/247=11
для bottom