425,429,43ЗАРАНЕЕ **

425,429,435.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО**)

  • №425
    47*632+632*53=632*(47+53)=632*100=632*100=63200
    598*49-597*49=49*(598-597)=49*1=49
    754*324-754*314=754*(324-314)=754*10=7540
    37*46-18*37+37*72=37*(46-18+72)=37*100=3700

    №429
    13b+19b=(13+19)*b=32b
    44d-37d=(44-37)*d=7d
    34n+n=(34+1)*n=35n
    127q-q=(127-1)*q=126q
    36у-19у+23у=(36-19+23)*у=40у
    49а+21а+30=(49+21)*а+30=70а+30

    №435
    34х+66х=(34+66)*х=100х
    если х=8, то 100*8=800

    54а-39а=(54-39)*а=15а
    если а=26, то 15*26=390

    18m-5m+7m=(18-5+7)*m=20m
    если m=394, то 20*394=7880

    19z-12z+33z-192=(19-12+33)*z-192=40z-192
    если z=82, то 40*82-192=3088

для bottom